8. mars · metal-supply.dkWila siger farvel til direktørOle Kannerup Rasmussen nåede dermed lidt mere end et år i spidsen for den midtjyske stålvirksomhed. Les artikkel
8. mars · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Wila, Qupaq, Lemvigh-Müller..Ole Kannerup Rasmussen er udtrådt som administrerende direktør hos Wila A/S. Les artikkel
1. marsOle Kannerup Rasmussen slutter som adm. direktørWILA A/SOle Kannerup Rasmussen slutter som adm. direktør i WILA A/S.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenWILA A/SLars Lauridsen er ikke lenger registrert som reell eier av WILA A/S. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. oktober 2023Niels Otto Andersen blir med i styretWILA A/SNiels Otto Andersen blir med i styret for WILA A/S. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2023Poul Erik Schou-Pedersen forlater styretWILA A/SPoul Erik Schou-Pedersen forlater styret for WILA A/S etter en periode på 4 år. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. april 2023 · Jern- og MaskinindustrienAtter sorte tal hos WilaDet begynder virkelig at give pote nu, fortæller CEO Ole Kannerup Rasmussen. Les artikkel
12. april 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.WILA A/SWILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mars 2023Endring i eierkretsenWILA A/SLars Lauridsen reduserer sitt reelle eierskap av WILA A/S. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mars 2023Klejnsmed med rustfast stål i blodetWILA A/S · SilkeborgWILA A/S søger ny medarbejder i Silkeborg på fuld tid. Kontaktperson: Hans Gundtoft. Ole Kannerup Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
3. januar 2023 · Metal Supply DenmarkDirektør stopper hos Silkeborg-virksomhedDen nye direktør, Ole Kannerup Rasmussen, har indtil direktørskiftet været økonomidirektør hos Wila.Les artikkel
23. desember 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Lykkegaard, SiccaDania, Skiold..Wila A/S Ole Kannerup Rasmussen er udnævnt som administrerende direktør hos Wila A/S i stedet for Ilhami Alici (kilde: Les artikkel
15. desember 2022Ole Kannerup Rasmussen blir adm. direktørWILA A/SOle Kannerup Rasmussen erstatter Ilhami Alici som adm. direktør i WILA A/S.Se mere
4. februar 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos NSM, Priess, Wila..Wila A/S Ole Kannerup Rasmussen er indtrådt i direktionen hos Wila A/S (kilde: Les artikkel
30. mars 2021 · Metal Supply DenmarkWila på overarbejde i 2020: Efterspørgslen eksploderede i andet halvårDen 15. marts har vi fået en CFO ansat, Ole Kannerup Rasmussen, som erstatter Jette Lauridsen, som er medgrundlægger sammen med Lars Lauridsen. Les artikkel
12. februar 2021 · Metal Supply DenmarkWila henter ny CFOmarts starter Ole Kannerup Rasmussen som ny CFO hos Wila. Les artikkel
20. mars 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Metso Denmark A/S Ole Kannerup Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen hos Metso Denmark A/S (kilde: Les artikkel
13. mars 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Samtidigt er Michael Simon indtrådt i direktionen hos Metso Denmark Properties ApS i stedet for Ole Kannerup Rasmussen (kilde: Les artikkel
5. mars 2020Ole Kannerup Rasmussen forlater styretMetso Denmark A/SOle Kannerup Rasmussen forlater styret for Metso Denmark A/S etter en periode på 7 år.Se mere
5. mars 2020Michael Simon blir med i ledelsenMetso Denmark Properties ApSMichael Simon erstatter Ole Kannerup Rasmussen i ledelsen for Metso Denmark Properties ApS etter en periode på 2 år.Se mere