22. marsOverskudd på DKK 1,3 mio.ZENTURA A/SZENTURA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Karise Væhrens er medlem av styret.Se mere
23. februarOverskudd på DKK 5,2 mio.OKV Holding ApSOKV Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 2022 til 31. desember 2023. Ole Karise Væhrens er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarChristian Pedersen slutter som adm. direktørZENTURA A/SChristian Pedersen slutter som adm. direktør i ZENTURA A/S. Ole Karise Væhrens er medlem av styret.Se mere
1. februarJan Borg van Hauen blir med i ledelsenZENTURA A/SJan Borg van Hauen blir med i ledelsen for ZENTURA A/S. Ole Karise Væhrens er medlem av styret.Se mere
19. januarKelvin Valeur Thelin forlater styretZENTURA A/SKelvin Valeur Thelin forlater styret for ZENTURA A/S etter en periode på 9 måneder. Ole Karise Væhrens er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.TOCHOL Holding ApSTOCHOL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2022 til 30. juni. Ole Karise Væhrens eier 25% av virksomheten.Se mere
25. april 2023Ole Karise Væhrens blir med i styretZENTURA A/SOle Karise Væhrens blir med i styret for ZENTURA A/S.Se mere
28. desember 2022StiftelseTOCHOL Holding ApSTOCHOL Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ole Karise Væhrens eier 25% av virksomheten.Se mere
23. desember 2022StiftelseOKV Holding ApSOKV Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ole Karise Væhrens er medlem af ledelsen.Se mere