3. november 2023 · mestertidende.dkNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelser - se, hvem der har skiftet kasketterKim Sørensen er indtrådt i direktionen hos Dansk VVS Import A/S i stedet for Ole Kjærhus Sørensen. Les artikkel
3. november 2023 · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 44Kim Sørensen er indtrådt i direktionen hos Dansk VVS Import A/S i stedet for Ole Kjærhus Sørensen. Les artikkel
16. oktober 2023Overskudd på DKK 668.462 OJS ApSOJS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 71.882 SH PRODUCTS ApSSH PRODUCTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 582.211 DANSK VVS IMPORT A/SDANSK VVS IMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen eier 42,9% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 570.177 SØRENSEN HOLDING HORSENS ApSSØRENSEN HOLDING HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 344.179 OJS EJENDOMME ApSOJS EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Ole Kjærhus Sørensen blir med i styretDANSK VVS IMPORT A/SOle Kjærhus Sørensen blir med i styret for DANSK VVS IMPORT A/S.Se mere
11. oktober 2023Kim Sørensen blir med i ledelsenDANSK VVS IMPORT A/SKim Sørensen erstatter Ole Kjærhus Sørensen i ledelsen for DANSK VVS IMPORT A/S etter en periode på 41 år.Se mere
15. oktober 2022Jane Rosita Sørensen forlater styretDANSK VVS IMPORT A/SJane Rosita Sørensen forlater styret for DANSK VVS IMPORT A/S etter en periode på 40 år. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Underskudd på DKK 23.215 SH PRODUCTS ApSSH PRODUCTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 335.571 OJS EJENDOMME ApSOJS EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 485.542 SØRENSEN HOLDING HORSENS ApSSØRENSEN HOLDING HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 690.980 OJS ApSOJS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 592.829 DANSK VVS IMPORT A/SDANSK VVS IMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2022Endring i eierkretsenDANSK VVS IMPORT A/SOle Kjærhus Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av DANSK VVS IMPORT A/S.Se mere
11. januar 2022Endring i eierkretsenSØRENSEN HOLDING HORSENS ApSOle Kjærhus Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av SØRENSEN HOLDING HORSENS ApS.Se mere
11. januar 2022Endring i eierkretsenSH PRODUCTS ApSOle Kjærhus Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av SH PRODUCTS ApS.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 26.166 SH PRODUCTS ApSSH PRODUCTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 874.224 OJS ApSOJS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Kjærhus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere