6. desember 1999Ole Knappe forlater styretKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSOle Knappe forlater styret for KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS etter en periode på 18 år.Se mere
30. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
17. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
1. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
27. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
10. mars 1992Nytt navn: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApSWINDING, LANGEBÆK & SØN ApSWINDING, LANGEBÆK & SØN ApS skifter navn til KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. MARTS 1992 ApS. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
9. mars 1992Flere forlater styretWINDING, LANGEBÆK & SØN ApS2 medlemmer forlater styret for WINDING, LANGEBÆK & SØN ApS. Ole Knappe er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mars 1992Kasper Winding forlater ledelsenWINDING, LANGEBÆK & SØN ApSKasper Winding forlater ledelsen for WINDING, LANGEBÆK & SØN ApS etter en periode på 11 år. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere
17. juli 1981StiftelseWINDING, LANGEBÆK & SØN ApSWINDING, LANGEBÆK & SØN ApS stiftes i bransjen reklamebureauvirksomhed. Ole Knappe er medlem av styret.Se mere