14. november 2006Ole Kronstrand forlater ledelsenKRONSTRAND ApSOle Kronstrand forlater ledelsen for KRONSTRAND ApS etter en periode på 11 år.Se mere
3. oktober 2006Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKRONSTRAND ApSTidligere status: Normal. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2005Ny bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)KRONSTRAND ApSTidligere bransje: Engroshandel med hårde hvidevarer. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2003Regnskap for 2002 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2003Ole Kronstrand forlater ledelsenRIKALL ApSOle Kronstrand forlater ledelsen for RIKALL ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. februar 2003Regnskap for 2001 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2003Ny status NORMALKRONSTRAND ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKRONSTRAND ApSTidligere status: Normal. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortRIKALL ApSRIKALL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. desember 2001. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2001Ole Kronstrand blir med i ledelsenRIKALL ApSOle Kronstrand blir med i ledelsen for RIKALL ApS.Se mere
22. januar 2001AdresseendringRIKALL ApSRIKALL ApS flytter fra Løkken til Blokhus. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2000Regnskap for 1999 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 1996Regnskap for 1995 offentligjortKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1995StiftelseKRONSTRAND ApSKRONSTRAND ApS stiftes i bransjen engroshandel med hårde hvidevarer. Ole Kronstrand er medlem af ledelsen.Se mere