29. april 2011Ole Lassen forlater styretRADI A/SOle Lassen forlater styret for RADI A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
30. april 2009Erstatning i styretRADI A/S3 endringer i styret for RADI A/S. Ole Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med metaller og metalmalmeRADI A/STidligere bransje: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007AdresseendringRADI A/SRADI A/S flytter fra Randers C til Randers SØ. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortRADI A/SRADI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Lassen er medlem av styret.Se mere