15. juliUnderskudd på DKK 5,5 mio.Aktieselskabet af 1. juli 2004Aktieselskabet af 1. juli 2004 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
11. juliNytt navn: Aktieselskabet af 1. juli 2004CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S skifter navn til Aktieselskabet af 1. juli 2004. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
4. juliOle Laugesen blir med i styretPETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/SOle Laugesen blir med i styret for PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S.Se mere
3. november 2023Erstatning i styretCAREPOINT SVENDBORG A/S3 endringer i styret for CAREPOINT SVENDBORG A/S. Ole Laugesen er fortsatt styreleder.Se mere
3. november 2023Henrik Grønning Madsen blir med i ledelsenCAREPOINT SVENDBORG A/SHenrik Grønning Madsen erstatter Hans-Henrik Vilhelmsen i ledelsen for CAREPOINT SVENDBORG A/S etter en periode på 19 år. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
3. november 2023Endring i eierkretsenCAREPOINT SVENDBORG A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av CAREPOINT SVENDBORG A/S. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 450.964 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
30. april 2022Overskudd på DKK 527.362 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 543.656 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
8. juli 2020Overskudd på DKK 403.046 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
21. mars 2019Overskudd på DKK 624.065 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 150.758 CAREPOINT SVENDBORG A/SCAREPOINT SVENDBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Laugesen er styreleder.Se mere
31. mai 2018Ole Laugesen blir med i styretCAREPOINT SVENDBORG A/SOle Laugesen blir med i styret for CAREPOINT SVENDBORG A/S.Se mere
16. mars 2018 · Fyens StiftstidendeNyt repræsentantskab: 15 forbrugere er valgt til SEFDerefter følger Kim Galsgaard, Arne Knudsen, Ole Laugesen, Guri Krøis, Susanne Aagaard, Lisbeth Pieszak, Niels-Ove Lund Egedal, Steen Poulsen, Astrid Ejlersen, Anders Theisen, Claus Bøgeskov Mogensen og Mogens Arnfeldt Tved. Les artikkel
7. juni 1994Ole Laugesen forlater styretAKTIV OPTIONS INVEST A/SOle Laugesen forlater styret for AKTIV OPTIONS INVEST A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. januar 1994Flere forlater styretAKTIV OPTIONS INVEST A/S2 medlemmer forlater styret for AKTIV OPTIONS INVEST A/S. Ole Laugesen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 1992Nytt navn: AKTIV OPTIONS INVEST A/SA/S PSE NR. 4588A/S PSE NR. 4588 skifter navn til AKTIV OPTIONS INVEST A/S. Ole Laugesen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1992Flere forlater styretA/S PSE NR. 45883 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4588. Ole Laugesen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4588Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4588 etter en periode på 5 måneder. Ole Laugesen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1992StiftelseA/S PSE NR. 4588A/S PSE NR. 4588 stiftes i 1992. Ole Laugesen er medlem av styret.Se mere