30. maiOverskudd på DKK 155.184 K/S Obton Solenergi HydraK/S Obton Solenergi Hydra offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiUnderskudd på DKK 73.153 m3 Ejendomsservice ApSm3 Ejendomsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 3,8 mio.OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApSOT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 3,6 mio.Terkelsen Invest ApSTerkelsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 4,3 mio.GRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/SGRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Lind Terkelsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 7,3 mio.OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApSOT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 7,3 mio.Terkelsen Invest ApSTerkelsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 23.146 m3 Ejendomsservice ApSm3 Ejendomsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.K/S Obton Solenergi HydraK/S Obton Solenergi Hydra offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022AdresseendringK/S Obton Solenergi HydraK/S Obton Solenergi Hydra flytter til ny adresse i Aarhus C. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.GRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/SGRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Lind Terkelsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 2,7 mio.Terkelsen Invest ApSTerkelsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2021 til 31. desember 2021. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 16.291 m3 Ejendomsservice ApSm3 Ejendomsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. september 2021 til 31. desember 2021. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApSOT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 172.570 K/S Obton Solenergi HydraK/S Obton Solenergi Hydra offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2022Ken Busk blir med i styretK/S Obton Solenergi HydraKen Busk blir med i styret for K/S Obton Solenergi Hydra. Ole Lind Terkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2022Ole Lind Terkelsen forlater styretAP 1943 Holding 1 ApSOle Lind Terkelsen forlater styret for AP 1943 Holding 1 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. februar 2022Ole Lind Terkelsen forlater styretAP 1943 Holding 2 ApSOle Lind Terkelsen forlater styret for AP 1943 Holding 2 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. februar 2022Endring i eierkretsenAP 1943 Holding 1 ApSOle Lind Terkelsen er ikke lenger registrert som reell eier av AP 1943 Holding 1 ApS.Se mere
14. februar 2022Endring i eierkretsenAP 1943 Holding 2 ApSOle Lind Terkelsen er ikke lenger registrert som reell eier av AP 1943 Holding 2 ApS.Se mere