28. april 2015Ole Martinus Mortensen forlater styretTEGLBO A/SOle Martinus Mortensen forlater styret for TEGLBO A/S etter en periode på 14 år.Se mere
3. oktober 2014Overskudd på DKK 6 TEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2013Overskudd på DKK 11 TEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
6. mai 2013Ole Martinus Mortensen forlater styretPIPERS TEGLVÆRKER A/SOle Martinus Mortensen forlater styret for PIPERS TEGLVÆRKER A/S etter en periode på 13 år.Se mere
3. april 2013Ny bransje: InvesteringsselskaberTEGLBO A/STidligere bransje: Uoplyst. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
20. september 2012Regnskap for 2012 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2012Regnskap for 2012 offentligjortTEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
21. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
20. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortTEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortTEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Ole Martinus Mortensen forlater styretFORLAGET HOVEDLAND A/SOle Martinus Mortensen forlater styret for FORLAGET HOVEDLAND A/S etter en periode på 8 år.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2009 offentligjortTEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2008Regnskap for 2008 offentligjortTEGLBO A/STEGLBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortFORLAGET HOVEDLAND A/SFORLAGET HOVEDLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udgivelse af bøgerFORLAGET HOVEDLAND A/STidligere bransje: Uoplyst. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt lerPIPERS TEGLVÆRKER A/STidligere bransje: Teglværker. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortPIPERS TEGLVÆRKER A/SPIPERS TEGLVÆRKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Ole Martinus Mortensen er medlem av styret.Se mere