14. juniOverskudd på DKK 50.513 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 96.308 ML-Ejendomme ApSML-Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsEndring i eierkretsenFactors Holding ApSOle Mose Lunden Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Factors Holding ApS.Se mere
1. desember 2023Ole Mose Lunden Nielsen blir med i styretFactors ApSOle Mose Lunden Nielsen blir med i styret for Factors ApS.Se mere
1. desember 2023Ole Mose Lunden Nielsen blir med i ledelsenFactors ApSOle Mose Lunden Nielsen erstatter Patrick Aagaard i ledelsen for Factors ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenFactors Holding ApSOle Mose Lunden Nielsen registrert som reell eier av Factors Holding ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenFactors ApSOle Mose Lunden Nielsen registrert som reell eier av Factors ApS.Se mere
9. juli 2023Overskudd på DKK 415.981 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2023Overskudd på DKK 857.216 ML-Ejendomme ApSML-Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Overskudd på DKK 203.634 ML-Ejendomme ApSML-Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Overskudd på DKK 93.389 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 80.259 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 209.049 ML-Ejendomme ApSML-Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. desember 2019 til 31. desember 2020. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.OMN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2020Underskudd på DKK 20.428 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019StiftelseML-Ejendomme ApSML-Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 1,4 mio.OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2018 · i dagUge 27: Bestyrelses- og lederrokaderSkousen Randers ApS Morten Hytting Christensen og Ole Mose Lunden Nielsen er trådt ud af direktionen i Skousen Randers ApS (kilde: Les artikkel
6. juli 2018 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSkousen Randers ApS Morten Hytting Christensen og Ole Mose Lunden Nielsen er trådt ud af direktionen i Skousen Randers ApS (kilde: Les artikkel
27. juni 2018Underskudd på DKK 255.374 OMN HOLDING ApSOMN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Mose Lunden Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere