8. september 2021Endring i eierkretsenÆ Gl. Laugstow Tarm ApSOle Noesgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Æ Gl. Laugstow Tarm ApS.Se mere
20. november 2020Underskudd på DKK 58.738 Æ Gl. Laugstow Tarm ApSÆ Gl. Laugstow Tarm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Ole Noesgaard eier 48% av virksomheten.Se mere
24. september 2019Overskudd på DKK 1.026 Æ Gl. Laugstow Tarm ApSÆ Gl. Laugstow Tarm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Ole Noesgaard eier 48% av virksomheten.Se mere
21. mai 2019Thorbjørn Kristensen blir med i ledelsenÆ Gl. Laugstow Tarm ApSThorbjørn Kristensen erstatter Connie Benthe Uhre Noesgaard i ledelsen for Æ Gl. Laugstow Tarm ApS etter en periode på 3 år. Ole Noesgaard eier 48% av virksomheten.Se mere
21. mai 2019Endring i eierkretsenÆ Gl. Laugstow Tarm ApSOle Noesgaard registrert som reell eier av Æ Gl. Laugstow Tarm ApS.Se mere
16. september 1992Ole Noesgaard forlater styretA/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986Ole Noesgaard forlater styret for A/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986 etter en periode på 7 år.Se mere
16. september 1992Ole Noesgaard forlater ledelsenA/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986Ole Noesgaard forlater ledelsen for A/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986 etter en periode på 7 år.Se mere
1. mars 1988Ole Noesgaard forlater styretQXY 6950 A/SOle Noesgaard forlater styret for QXY 6950 A/S etter en periode på 19 år.Se mere
1. mars 1988Ole Noesgaard forlater ledelsenQXY 6950 A/SOle Noesgaard forlater ledelsen for QXY 6950 A/S etter en periode på 19 år.Se mere
10. september 1987Ny status UNDER KONKURSA/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986Tidligere status: Normal. Ole Noesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1985StiftelseA/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986A/S RINGKØBING BYG-BO AF 1986 stiftes i 1985. Ole Noesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1969StiftelseQXY 6950 A/SQXY 6950 A/S stiftes i 1969. Ole Noesgaard er medlem af ledelsen.Se mere