17. maiUnderskudd på DKK 125.421 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 180.619 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022Underskudd på DKK 105.504 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 83.014 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2020Overskudd på DKK 120.640 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2019Overskudd på DKK 93.595 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2018Overskudd på DKK 155.699 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2017Overskudd på DKK 190.100 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2016Overskudd på DKK 180.573 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2015Overskudd på DKK 45.750 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2014Overskudd på DKK 80.612 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2013Overskudd på DKK 45.934 B.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortB.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortB.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortB.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortB.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2008StiftelseB.O.MENTOR ApSB.O.MENTOR ApS stiftes i bransjen bogføring og revision: skatterådgivning. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1991Ole Nørgaard forlater ledelsenMIDTINVEST-ADMINISTRATION A/SOle Nørgaard forlater ledelsen for MIDTINVEST-ADMINISTRATION A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. oktober 1990Ole Nørgaard forlater ledelsenMB-ADMINISTRATION A/SOle Nørgaard forlater ledelsen for MB-ADMINISTRATION A/S etter en periode på 7 år.Se mere
25. april 1990Nytt navn: MIDTINVEST-ADMINISTRATION A/SASX 14822 A/SASX 14822 A/S skifter navn til MIDTINVEST-ADMINISTRATION A/S. Ole Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere