1. oktober · erhvervslivodense.dkNedgang på bundlinjen: Fald iindtjeningen hos virksomhed i VolderslevFirmaet ledes af direktør Ole Pape Jepsen. Les artikkel
1. oktoberOverskudd på DKK 181.860 OPJ MANAGEMENT ApSOPJ MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ole Pape Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 2,4 mio.AKTIESELSKABET AF 12.06.1992AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Pape Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. aprilJeanette Illum-Johansen blir med i styretOdense Håndbold A/SJeanette Illum-Johansen blir med i styret for Odense Håndbold A/S. Ole Pape Jepsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februarHans Christian Rohde blir med i styretOdense Håndbold A/SHans Christian Rohde blir med i styret for Odense Håndbold A/S. Ole Pape Jepsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januarNiels Kristian Eriksen forlater styretOdense Håndbold A/SNiels Kristian Eriksen forlater styret for Odense Håndbold A/S etter en periode på 2 år. Ole Pape Jepsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januarNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberAKTIESELSKABET AF 12.06.1992Tidligere bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Ole Pape Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Endring i eierkretsenIDEHUSET ApSOle Pape Jepsen er ikke lenger registrert som reell eier av IDEHUSET ApS.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 977.477 Odense Håndbold A/SOdense Håndbold A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 5,6 mio.Odense Håndbold Holding A/SOdense Håndbold Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 40.451 HC Odense Ejendomme 2 ApSHC Odense Ejendomme 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2023AdresseendringOdense Håndbold A/SOdense Håndbold A/S flytter til ny adresse i Odense C. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenVITAVIA EUROPE ApSOle Pape Jepsen er ikke lenger registrert som reell eier av VITAVIA EUROPE ApS.Se mere
1. oktober 2023Endring i eierkretsenOPJ MANAGEMENT ApSOle Pape Jepsen reduserer sitt reelle eierskap av OPJ MANAGEMENT ApS.Se mere
21. august 2023Overskudd på DKK 344.037 OPJ MANAGEMENT ApSOPJ MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ole Pape Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGVITAVIA EUROPE ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Ole Pape Jepsen eier 25% av virksomheten.Se mere
4. juli 2023Ole Pape Jepsen forlater styretOPJ A/SOle Pape Jepsen forlater styret for OPJ A/S etter en periode på 26 år.Se mere
3. juli 2023AdresseendringOdense Håndbold Holding A/SOdense Håndbold Holding A/S flytter til ny adresse i Odense C. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023AdresseendringHC Odense Ejendomme 2 ApSHC Odense Ejendomme 2 ApS flytter til ny adresse i Odense C. Ole Pape Jepsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenOPJ A/SOle Pape Jepsen er ikke lenger registrert som reell eier av OPJ A/S.Se mere