14. august 2007Ole Philbertz Gregersen forlater ledelsenPHILBERTZ GREGERSEN ApSOle Philbertz Gregersen forlater ledelsen for PHILBERTZ GREGERSEN ApS etter en periode på 32 år.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2004AdresseendringPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS flytter fra Århus C til Højbjerg. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2003AdresseendringPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS flytter fra Århus N til Århus C. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskinerPHILBERTZ GREGERSEN ApSTidligere bransje: Engroshandel med cykler og knallerter. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1996Ny status NORMALPHILBERTZ GREGERSEN ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 1996Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONPHILBERTZ GREGERSEN ApSTidligere status: Normal. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortPHILBERTZ GREGERSEN ApSPHILBERTZ GREGERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ole Philbertz Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 1990Ole Philbertz Gregersen forlater styretSKJERN CYKELLAGER, FINANS ApSOle Philbertz Gregersen forlater styret for SKJERN CYKELLAGER, FINANS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
28. mai 1990Ole Philbertz Gregersen forlater ledelsenSKJERN CYKELLAGER, FINANS ApSOle Philbertz Gregersen forlater ledelsen for SKJERN CYKELLAGER, FINANS ApS etter en periode på 5 år.Se mere