OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
Flemming Ibsen erstatter Steffen Kragh i ledelsen for Tegnestuen Vandkunsten A/S etter en periode på 13 år. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem av styret.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.
OLE HALFDAN ANDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Preben Halfdan Andersen er medlem af ledelsen.