26. september 2003Ole Ribsskog forlater styretMOTIVATOR ApSOle Ribsskog forlater styret for MOTIVATOR ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
17. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
23. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juli 1999 til 31. desember 2000. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
15. september 2000AdresseendringMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS flytter fra Frederiksberg til Skovlunde. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
9. juni 2000Irenne Coco Zabell slutter som adm. direktørMOTIVATOR ApSIrenne Coco Zabell slutter som adm. direktør i MOTIVATOR ApS. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
9. juni 2000Irenne Coco Zabell forlater styretMOTIVATOR ApSIrenne Coco Zabell forlater styret for MOTIVATOR ApS etter en periode på 2 måneder. Ole Ribsskog er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2000Lone Koefoed Ibsen blir med i ledelsenMOTIVATOR ApSLone Koefoed Ibsen blir med i ledelsen for MOTIVATOR ApS. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
5. april 2000Irenne Coco Zabell blir med i styretMOTIVATOR ApSIrenne Coco Zabell erstatter Tomas Gleesen i styret for MOTIVATOR ApS etter en periode på 9 måneder. Ole Ribsskog er fortsatt styremedlem.Se mere
5. april 2000Tomas Gleesen forlater ledelsenMOTIVATOR ApSTomas Gleesen forlater ledelsen for MOTIVATOR ApS etter en periode på 9 måneder. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
5. april 2000Irenne Coco Zabell blir adm. direktørMOTIVATOR ApSIrenne Coco Zabell blir adm. direktør i MOTIVATOR ApS. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
5. april 2000AdresseendringMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
15. juli 1999Ny bransje: Engroshandel med frugt og grønsagerMOTIVATOR ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere
13. juli 1999StiftelseMOTIVATOR ApSMOTIVATOR ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ole Ribsskog er medlem av styret.Se mere