29. mai 2006Ole Schaarup-Jensen forlater styretL. C. INFORM SERVICE ApSOle Schaarup-Jensen forlater styret for L. C. INFORM SERVICE ApS etter en periode på 14 år.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Prepress-arbejdeL. C. INFORM SERVICE ApSTidligere bransje: Reproduktionsanstalter. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
22. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2001AdresseendringL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS flytter fra Vedbæk til Holte. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
7. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
18. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
16. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortL. C. INFORM SERVICE ApSL. C. INFORM SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
17. mai 1993Lisa Holck Brühl forlater ledelsenL. C. INFORM SERVICE ApSLisa Holck Brühl forlater ledelsen for L. C. INFORM SERVICE ApS etter en periode på 9 måneder. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
12. februar 1993Nytt navn: L. C. INFORM SERVICE ApSVICH 3493 ApSVICH 3493 ApS skifter navn til L. C. INFORM SERVICE ApS. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
11. februar 1993Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 3493 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 3493 ApS etter en periode på 5 måneder. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere
1. september 1992StiftelseVICH 3493 ApSVICH 3493 ApS stiftes i bransjen reproduktionsanstalter. Ole Schaarup-Jensen er medlem av styret.Se mere