13. oktober 2005Ole Stauning forlater styretJ&B ENTREPRISE A/SOle Stauning forlater styret for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. september 2005Henning Balle blir ny styrelederJ&B ENTREPRISE A/SHenning Balle erstatter Erik Nielsen som styreleder hos J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 6 måneder. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortJ&B ENTREPRISE A/SJ&B ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
22. mars 2005Erik Nielsen blir ny styrelederJ&B ENTREPRISE A/SErik Nielsen erstatter Mogens Trygve Lied Flagstad som styreleder hos J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 4 måneder. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2004Erstatning i styretJ&B ENTREPRISE A/S5 endringer i styret for J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortJ&B ENTREPRISE A/SJ&B ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
15. september 2003Hans Christensen forlater styretJ&B ENTREPRISE A/SHans Christensen forlater styret for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 1 år. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
9. september 2003Mogens Poul Kongste forlater ledelsenJ&B ENTREPRISE A/SMogens Poul Kongste forlater ledelsen for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 2 år. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
9. september 2003Preben Munch Christensen blir adm. direktørJ&B ENTREPRISE A/SPreben Munch Christensen blir adm. direktør i J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
1. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortJ&B ENTREPRISE A/SJ&B ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
23. april 2003Erstatning i styretJ&B ENTREPRISE A/S4 endringer i styret for J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2003Jørgen Ib Nielsen blir med i styretJ&B ENTREPRISE A/SJørgen Ib Nielsen blir med i styret for J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2003Kurt Hansen forlater styretJ&B ENTREPRISE A/SKurt Hansen forlater styret for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 1 år. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2002Finn Jaffe forlater styretJ&B ENTREPRISE A/SFinn Jaffe forlater styret for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 2 måneder. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortJ&B ENTREPRISE A/SJ&B ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
24. april 2002Erstatning i styretJ&B ENTREPRISE A/S5 endringer i styret for J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 2001Ole Stauning forlater styretJ&B ENTREPRISE A/SOle Stauning forlater styret for J&B ENTREPRISE A/S etter en periode på 16 år.Se mere
16. oktober 2001AdresseendringJ&B ENTREPRISE A/SJ&B ENTREPRISE A/S flytter fra Odense SØ til Rødovre. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2001Nytt navn: J&B ENTREPRISE A/SOVE PEDERSEN ENTREPRENØRER A/SOVE PEDERSEN ENTREPRENØRER A/S skifter navn til J&B ENTREPRISE A/S. Ole Stauning er medlem av styret.Se mere
20. september 2001Ole Stauning blir med i styretOVE PEDERSEN ENTREPRENØRER A/SOle Stauning blir med i styret for OVE PEDERSEN ENTREPRENØRER A/S.Se mere