11. juliAdresseendringStolla Holding ApSStolla Holding ApS flytter fra Albertslund til Roskilde. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOle Steen Larsen forlater ledelsenGin Maestro ApSOle Steen Larsen forlater ledelsen for Gin Maestro ApS etter en periode på 3 år.Se mere
30. juniEndring i eierkretsenGin Maestro ApSOle Steen Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Gin Maestro ApS.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 12.970 OLINA ApSOLINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 156.011 Gin Maestro ApSGin Maestro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 76.897 Stolla Holding ApSStolla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023René Thorsen blir med i ledelsenMAL.L.A Entreprise ApSRené Thorsen erstatter Ole Steen Larsen i ledelsen for MAL.L.A Entreprise ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. september 2023Endring i eierkretsenMAL.L.A Entreprise ApSOle Steen Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av MAL.L.A Entreprise ApS.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 12.592 OLINA ApSOLINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2023Overskudd på DKK 92.004 Gin Maestro ApSGin Maestro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2023Overskudd på DKK 45.341 Stolla Holding ApSStolla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 17.836 MAL.L.A Entreprise ApSMAL.L.A Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 41.086 Gin Maestro ApSGin Maestro ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2021 til 31. desember 2021. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 19.520 Stolla Holding ApSStolla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2021 til 31. desember 2021. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2022AdresseendringStolla Holding ApSStolla Holding ApS flytter fra Hvidovre til Albertslund. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022AdresseendringGin Maestro ApSGin Maestro ApS flytter fra Hvidovre til Albertslund. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2022Overskudd på DKK 139.036 OLINA ApSOLINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Underskudd på DKK 70.494 MAL.L.A Entreprise ApSMAL.L.A Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2021Overskudd på DKK 62.229 OLINA ApSOLINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021StiftelseStolla Holding ApSStolla Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ole Steen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere