PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Ole Tønning Tønnesen er medlem av styret.
PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Ole Tønning Tønnesen er medlem av styret.
PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Ole Tønning Tønnesen er medlem av styret.
Steffen Johansen forlater styret for PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB etter en periode på 9 år. Ole Tønning Tønnesen er fortsatt styremedlem.
PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Ole Tønning Tønnesen er medlem av styret.
Hans Nielsen forlater styret for PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB etter en periode på 9 måneder. Ole Tønning Tønnesen er fortsatt styremedlem.
Nytt navn: PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB skifter navn til PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB. Ole Tønning Tønnesen er medlem av styret.
REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Keld Holm Jensen forlater styret for REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB etter en periode på 7 år. Ole Tønning Tønnesen er fortsatt styremedlem.