ANKERHUS. KONSULENTER I UDVIKLINGSLEDELSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ole Wagner Lauridsen er medlem av styret.
Birthe Marie Engelbrecht forlater styret for ANKERHUS. KONSULENTER I UDVIKLINGSLEDELSE A/S etter en periode på 6 år. Ole Wagner Lauridsen er fortsatt styremedlem.
ANKERHUS. KONSULENTER I UDVIKLINGSLEDELSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ole Wagner Lauridsen er medlem av styret.
Leif Henning Alken forlater ledelsen for ANKERHUS. KONSULENTER I UDVIKLINGSLEDELSE A/S etter en periode på 6 år. Ole Wagner Lauridsen er medlem av styret.