18. april 2000Ole Winther Jensen forlater styretTAARS HUSE A/SOle Winther Jensen forlater styret for TAARS HUSE A/S etter en periode på 14 år.Se mere
21. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortTAARS HUSE A/STAARS HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
1. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortTAARS HUSE A/STAARS HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
25. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortTAARS HUSE A/STAARS HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
15. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortTAARS HUSE A/STAARS HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
8. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortTAARS HUSE A/STAARS HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1995. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
28. januar 1988Nytt navn: TAARS HUSE A/SA/S PSE NR.1889A/S PSE NR.1889 skifter navn til TAARS HUSE A/S. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
27. januar 1988Flere forlater styretA/S PSE NR.18893 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR.1889. Ole Winther Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 1988Åse Gahner Klemmensen forlater ledelsenA/S PSE NR.1889Åse Gahner Klemmensen forlater ledelsen for A/S PSE NR.1889 etter en periode på 2 år. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
6. november 1987Flere forlater styretA/S PSE NR.18893 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR.1889. Ole Winther Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. november 1987Ole Frydkjær forlater ledelsenA/S PSE NR.1889Ole Frydkjær forlater ledelsen for A/S PSE NR.1889 etter en periode på 1 år. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1986StiftelseA/S PSE NR.1889A/S PSE NR.1889 stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Ole Winther Jensen er medlem av styret.Se mere