17. februar 2015Ole Wæhrens forlater styretFONDEN TOPPEN AF DANMARKOle Wæhrens forlater styret for FONDEN TOPPEN AF DANMARK etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 8.446 FONDEN TOPPEN AF DANMARKFONDEN TOPPEN AF DANMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Wæhrens er medlem av styret.Se mere
30. mai 2014Flere forlater styretFONDEN TOPPEN AF DANMARK4 medlemmer forlater styret for FONDEN TOPPEN AF DANMARK. Ole Wæhrens er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2014AdresseendringFONDEN TOPPEN AF DANMARKFONDEN TOPPEN AF DANMARK flytter fra Hjørring til Bindslev. Ole Wæhrens er medlem av styret.Se mere
17. februar 2014Ole Hust blir med i styretFONDEN TOPPEN AF DANMARKOle Hust blir med i styret for FONDEN TOPPEN AF DANMARK. Ole Wæhrens er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mars 2013Overskudd på DKK 2.946 FONDEN TOPPEN AF DANMARKFONDEN TOPPEN AF DANMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Wæhrens er medlem av styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFONDEN TOPPEN AF DANMARKFONDEN TOPPEN AF DANMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Wæhrens er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Nye navn i styretFONDEN TOPPEN AF DANMARK2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN TOPPEN AF DANMARK. Ole Wæhrens er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortFONDEN TOPPEN AF DANMARKFONDEN TOPPEN AF DANMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Wæhrens er medlem av styret.Se mere
1. mai 2010Ole Wæhrens blir med i styretFONDEN TOPPEN AF DANMARKOle Wæhrens blir med i styret for FONDEN TOPPEN AF DANMARK.Se mere