6. desember 2023Overskudd på DKK 716.192 BIRKCO ApSBIRKCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 7.584 OBS Holding ApSOBS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Oliver Birk Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 54.232 BIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Oliver Birk Sørensen eier 49% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Underskudd på DKK 4,0 mio.BIRKCO ApSBIRKCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Overskudd på DKK 427 OBS Holding ApSOBS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Oliver Birk Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 51.695 BIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Oliver Birk Sørensen eier 49% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 115.823 BIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Oliver Birk Sørensen eier 49% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 4,2 mio.BIRKCO ApSBIRKCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 64.988 OBS Holding ApSOBS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. september 2020 til 30. september 2021. Oliver Birk Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021AdresseendringBIRKCO ApSBIRKCO ApS flytter fra Randers NV til Randers NØ. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2021AdresseendringOBS Holding ApSOBS Holding ApS flytter fra Randers NV til Randers NØ. Oliver Birk Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2021AdresseendringBIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS flytter fra Randers NV til Randers NØ. Oliver Birk Sørensen eier 49% av virksomheten.Se mere
11. januar 2021Underskudd på DKK 1,1 mio.BIRKCO ApSBIRKCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 45.775 BIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Oliver Birk Sørensen eier 49% av virksomheten.Se mere
12. november 2020AdresseendringBIRKCO ApSBIRKCO ApS flytter fra Randers NØ til Randers NV. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. september 2020Endring i eierkretsenBIRK & MEYER EJENDOMME ApSOliver Birk Sørensen registrert som reell eier av BIRK & MEYER EJENDOMME ApS.Se mere
25. september 2020StiftelseOBS Holding ApSOBS Holding ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Oliver Birk Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2020AdresseendringBIRK & MEYER EJENDOMME ApSBIRK & MEYER EJENDOMME ApS flytter fra Randers NØ til Randers NV. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2020Oliver Birk Sørensen blir med i styretBIRK & MEYER EJENDOMME ApSOliver Birk Sørensen blir med i styret for BIRK & MEYER EJENDOMME ApS.Se mere
4. februar 2020Overskudd på DKK 31 mio.BIRKCO ApSBIRKCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Oliver Birk Sørensen er medlem av styret.Se mere