28. augustOliver Kofoed Pedersen forlater styretHarba Systems ApSOliver Kofoed Pedersen forlater styret for Harba Systems ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
10. juliEndring i eierkretsenhococo ApSTais Clausen øker sitt reelle eierskap av hococo ApS. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 1,7 mio.Harba Systems ApSHarba Systems ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. februar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 331.190 OK VENTURES ApSOK VENTURES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 1.438 The Games Platform Company Holding ApSThe Games Platform Company Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 465.583 The Games Platform Company ApSThe Games Platform Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 3,2 mio.Popstar ApSPopstar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 10 mio.Develop Diverse ApSDevelop Diverse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 3,2 mio.Lisen.dk A/SLisen.dk A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. januarOliver Kofoed Pedersen blir med i styretHarba Systems ApSOliver Kofoed Pedersen blir med i styret for Harba Systems ApS.Se mere
10. januarEndring i eierkretsenHarba Systems ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Harba Systems ApS. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Underskudd på DKK 11 mio.hococo ApShococo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Endring i eierkretsenDevelop Diverse ApSJens Karstoft er ikke lenger registrert som reell eier av Develop Diverse ApS. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2023Pil Byriel forlater ledelsenDevelop Diverse Holding ApSPil Byriel forlater ledelsen for Develop Diverse Holding ApS etter en periode på 3 uker. Oliver Kofoed Pedersen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2023Mads Møller Schrøder blir adm. direktørDevelop Diverse Holding ApSMads Møller Schrøder blir adm. direktør i Develop Diverse Holding ApS. Oliver Kofoed Pedersen eier 25% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2023Erstatning i styrethococo ApS6 endringer i styret for hococo ApS. Oliver Kofoed Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenhococo ApSTais Clausen øker sitt reelle eierskap av hococo ApS. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2023Peter Bøgh Andreasen forlater ledelsenhococo ApSPeter Bøgh Andreasen forlater ledelsen for hococo ApS etter en periode på 5 år. Oliver Kofoed Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2023StiftelseDevelop Diverse Holding ApSDevelop Diverse Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Oliver Kofoed Pedersen eier 25% av virksomheten.Se mere
13. september 2023Oliver Kofoed Pedersen blir med i styretDevelop Diverse ApSOliver Kofoed Pedersen blir med i styret for Develop Diverse ApS.Se mere