8. juni 2021Oliver Nørholt Hüttel forlater styretN. Junior Holding IVSOliver Nørholt Hüttel forlater styret for N. Junior Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 0 N. Junior Holding IVSN. Junior Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2018 til 30. november 2019. Oliver Nørholt Hüttel er medlem av styret.Se mere
7. august 2019Endring i eierkretsenHüttel Holding IVSOliver Nørholt Hüttel er ikke lenger registrert som reell eier av Hüttel Holding IVS.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktørOlli's Holding IVSOliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktør i Olli's Holding IVS.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktørHüttel Holding IVSOliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktør i Hüttel Holding IVS.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktørOlli's Horsens IVSOliver Nørholt Hüttel slutter som adm. direktør i Olli's Horsens IVS.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel forlater styretHüttel Holding IVSOliver Nørholt Hüttel forlater styret for Hüttel Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel forlater styretOlli's Holding IVSOliver Nørholt Hüttel forlater styret for Olli's Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juni 2019Oliver Nørholt Hüttel forlater styretOlli's Horsens IVSOliver Nørholt Hüttel forlater styret for Olli's Horsens IVS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juni 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHüttel Holding IVSTidligere status: Normal. Oliver Nørholt Hüttel eier 100% av virksomheten.Se mere
14. mai 2019Underskudd på DKK 1.350 N. Junior Holding IVSN. Junior Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2017 til 30. november 2018. Oliver Nørholt Hüttel er medlem av styret.Se mere
1. februar 2019Ny status NORMALN. Junior Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Oliver Nørholt Hüttel er medlem av styret.Se mere
12. desember 2018Oliver Nørholt Hüttel blir med i styretN. Junior Holding IVSOliver Nørholt Hüttel blir med i styret for N. Junior Holding IVS.Se mere
12. desember 2018Nikolaj Juhlsen Rasmussen blir med i ledelsenN. Junior Holding IVSNikolaj Juhlsen Rasmussen blir med i ledelsen for N. Junior Holding IVS. Oliver Nørholt Hüttel er medlem av styret.Se mere
14. juni 2017StiftelseOlli's Horsens IVSOlli's Horsens IVS stiftes i bransjen restauranter. Oliver Nørholt Hüttel er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2017StiftelseOlli's Holding IVSOlli's Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Oliver Nørholt Hüttel er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 2017StiftelseHüttel Holding IVSHüttel Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Oliver Nørholt Hüttel er adm. direktør i virksomheten.Se mere