27. maiUnderskudd på DKK 40.000 OSH Pure Greens ApSOSH Pure Greens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Silberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. aprilAdresseendringJOL Group ApSJOL Group ApS flytter fra Frederiksberg C til København K. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. aprilEndring i eierkretsenJOL Group ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av JOL Group ApS. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februarNy status UNDER KONKURSOSH invest ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Oliver Silberg Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. januarOliver Silberg Hansen forlater ledelsenOSH invest ApSOliver Silberg Hansen forlater ledelsen for OSH invest ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. januarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGOSH invest ApSTidligere status: Normal. Oliver Silberg Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenJOL Group ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av JOL Group ApS. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2023 · kobenhavnliv.dkKendis-ejet spisested går konkurs: Lukker øjeblikkeligt tre steder i KøbenhavnMediet har forsøgt at få en kommentar fra Pure Greens Clubs administrerende direktør, Oliver Silberg Hansen uden held. Les artikkel
19. desember 2023Oliver Silberg Hansen slutter som adm. direktørPure Greens Club ApSOliver Silberg Hansen slutter som adm. direktør i Pure Greens Club ApS.Se mere
19. desember 2023Oliver Silberg Hansen forlater styretPure Greens Club ApSOliver Silberg Hansen forlater styret for Pure Greens Club ApS etter en periode på 1 år.Se mere
27. november 2023AdresseendringPure Greens Club ApSPure Greens Club ApS flytter fra Frederiksberg C til Aarhus C. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. november 2023Remee Jackman Sigvardt forlater styretPure Greens Club ApSRemee Jackman Sigvardt forlater styret for Pure Greens Club ApS etter en periode på 1 år. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. september 2023AdresseendringJOL Group ApSJOL Group ApS flytter fra Charlottenlund til Frederiksberg C. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. august 2023StiftelseJOL Group ApSJOL Group ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 0 OSH Pure Greens ApSOSH Pure Greens ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. november 2021 til 31. desember 2022. Oliver Silberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023AdresseendringPure Greens Club ApSPure Greens Club ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. februar 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.Pure Greens Club ApSPure Greens Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. november 2021 til 31. desember 2022. Oliver Silberg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. oktober 2022Endring i eierkretsenO.S.H Holding IVSOliver Silberg Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av O.S.H Holding IVS.Se mere
18. juli 2022Endring i eierkretsenOSH Pure Greens ApSOliver Silberg Hansen øker sitt reelle eierskap av OSH Pure Greens ApS.Se mere