17. juliOverskudd på DKK 1,6 mio.Alten Danmark A/SAlten Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Olivier Michel Granger er medlem av styret.Se mere
11. juliUnderskudd på DKK 685.013 Aixial Danmark A/SAixial Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Olivier Michel Granger er styreleder.Se mere
27. juniLoup Michel Denis Volpiliere blir med i styretAixial Danmark A/SLoup Michel Denis Volpiliere erstatter Cédric Pierre Gilles Marie Stephan i styret for Aixial Danmark A/S etter en periode på 3 år. Olivier Michel Granger er fortsatt styreleder.Se mere
2. maiOlivier Michel Granger blir med i styretAlten Danmark A/SOlivier Michel Granger blir med i styret for Alten Danmark A/S.Se mere
1. desember 2023Quentin Birot blir med i styretAixial Danmark A/SQuentin Birot erstatter Luca Ferro i styret for Aixial Danmark A/S etter en periode på 1 år. Olivier Michel Granger er fortsatt styreleder.Se mere
1. desember 2023Quentin Birot blir adm. direktørAixial Danmark A/SQuentin Birot erstatter Luca Ferro som adm. direktør i Aixial Danmark A/S. Olivier Michel Granger er styreleder.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 631.551 Aixial Danmark A/SAixial Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Olivier Michel Granger er styreleder.Se mere
15. mai 2023Nytt navn: Aixial Danmark A/SLARIX A/SLARIX A/S skifter navn til Aixial Danmark A/S. Olivier Michel Granger er styreleder.Se mere
7. november 2022Fréderic Rocco Fehner forlater styretLARIX A/SFréderic Rocco Fehner forlater styret for LARIX A/S etter en periode på 1 år. Olivier Michel Granger er fortsatt styreleder.Se mere
14. oktober 2022Olivier Michel Granger blir med i styretLARIX A/SOlivier Michel Granger blir med i styret for LARIX A/S.Se mere
14. oktober 2022Luca Ferro blir adm. direktørLARIX A/SLuca Ferro erstatter Jean-Christophe, Pierre, Robert Franoux som adm. direktør i LARIX A/S. Olivier Michel Granger er styreleder.Se mere