5. september 2022Jaakko Heikki Samuli Marjanen blir med i styretOras Armatur A/SJaakko Heikki Samuli Marjanen erstatter Olli-Pekka Aslak Vanhanen i styret for Oras Armatur A/S etter en periode på 1 år.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Oras Armatur A/SOras Armatur A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Olli-Pekka Aslak Vanhanen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.Oras Armatur A/SOras Armatur A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Olli-Pekka Aslak Vanhanen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2021Olli-Pekka Aslak Vanhanen blir med i styretOras Armatur A/SOlli-Pekka Aslak Vanhanen erstatter Sakari Jarkko Johannes Toivonen i styret for Oras Armatur A/S etter en periode på 5 år.Se mere