30. juniOverskudd på DKK 0 SOMMR Holding ApSSOMMR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 7,7 mio.MyD2App ApSMyD2App ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. aprilAmana Maryam Khan blir med i ledelsenDIGIFLY APSAmana Maryam Khan erstatter Omair Khan i ledelsen for DIGIFLY APS etter en periode på 3 måneder.Se mere
11. februarAdresseendringDIGIFLY APSDIGIFLY APS flytter fra København K til Ishøj. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarOmair Khan blir med i ledelsenDIGIFLY APSOmair Khan blir med i ledelsen for DIGIFLY APS.Se mere
19. desember 2023Flere forlater styretMyD2App ApS3 medlemmer forlater styret for MyD2App ApS. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. desember 2023Endring i eierkretsenMyD2App ApSOmair Khan øker sitt reelle eierskap av MyD2App ApS.Se mere
31. juli 2023Underskudd på DKK 6,4 mio.MyD2App ApSMyD2App ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juli 2023AdresseendringMyD2App ApSMyD2App ApS flytter fra København K til Ishøj. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 0 SOMMR Holding ApSSOMMR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Nytt navn: MyD2App ApSSalamPlanet ApSSalamPlanet ApS skifter navn til MyD2App ApS. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 5,9 mio.SalamPlanet ApSSalamPlanet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 0 SOMMR Holding ApSSOMMR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2021Endring i eierkretsenGreen Distribution ApSOmair Khan er ikke lenger registrert som reell eier av Green Distribution ApS.Se mere
11. august 2021Overskudd på DKK 0 SOMMR Holding ApSSOMMR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 0 Mocktailcompany IVSMocktailcompany IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Omair Khan eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juli 2021Underskudd på DKK 4,3 mio.SalamPlanet ApSSalamPlanet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2021AdresseendringSalamPlanet ApSSalamPlanet ApS flytter til ny adresse i København K. Omair Khan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2020Underskudd på DKK 3.030 SOMMR Holding ApSSOMMR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars 2019 til 31. desember 2019. Omair Khan er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 0 Mocktailcompany IVSMocktailcompany IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. desember 2019. Omair Khan eier 50% av virksomheten.Se mere