1. juliOverskudd på DKK 3,0 mio.Krydderispecialisten ApSKrydderispecialisten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 3,1 mio.A&A Invest Holding ApSA&A Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 15 A&A Ejendomsselskab ApSA&A Ejendomsselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniAdresseendringA&A Ejendomsselskab ApSA&A Ejendomsselskab ApS flytter fra Skovlunde til Værløse. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOmid Habibi forlater styretDelicatering A/SOmid Habibi forlater styret for Delicatering A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. aprilAdresseendringKrydderispecialisten ApSKrydderispecialisten ApS flytter fra Skovlunde til Værløse. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
7. marsAdresseendringA&A Invest Holding ApSA&A Invest Holding ApS flytter fra Skovlunde til Værløse. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
7. marsAdresseendringLV27 ApSLV27 ApS flytter fra København V til Værløse. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarUnderskudd på DKK 1,0 mio.Delicatering A/SDelicatering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Omid Habibi eier 30% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.A&A Invest Holding ApSA&A Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.Krydderispecialisten ApSKrydderispecialisten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 4.584 A&A Ejendomsselskab ApSA&A Ejendomsselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. april 2022 til 31. desember 2022. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Endring i eierkretsenDelicatering A/SOmid Habibi registrert som reell eier av Delicatering A/S.Se mere
20. mars 2023Omid Habibi blir med i styretDelicatering A/SOmid Habibi blir med i styret for Delicatering A/S.Se mere
20. mars 2023Azizallah Bozorg blir med i ledelsenDelicatering A/SAzizallah Bozorg erstatter Mustafa Üstün i ledelsen for Delicatering A/S etter en periode på 6 år. Omid Habibi er styreleder.Se mere
20. mars 2023Endring i eierkretsenDelicatering A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Delicatering A/S. Omid Habibi er styreleder.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.Krydderispecialisten ApSKrydderispecialisten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.A&A Invest Holding ApSA&A Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Omid Habibi er medlem af ledelsen.Se mere