3. februar 2016Osman Deveci forlater ledelsenKIOSK BIEN ApSOsman Deveci forlater ledelsen for KIOSK BIEN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
2. februar 2016Endring i eierkretsenKIOSK BIEN ApSRafet Deveci registrert som reell eier av KIOSK BIEN ApS. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2015Overskudd på DKK 31.255 KIOSK BIEN ApSKIOSK BIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2014Overskudd på DKK 44.041 KIOSK BIEN ApSKIOSK BIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2013Overskudd på DKK 139.546 KIOSK BIEN ApSKIOSK BIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2012Overskudd på DKK 106.158 KIOSK BIEN ApSKIOSK BIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2011 til 30. juni. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2011StiftelseKIOSK BIEN ApSKIOSK BIEN ApS stiftes i bransjen købmænd og døgnkiosker. Osman Deveci er medlem af ledelsen.Se mere