DANSK KALORIFERE- OG VENTILATORFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Otto Børge Sønderskov Andersen er medlem af ledelsen.
DANSK KALORIFERE- OG VENTILATORFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Otto Børge Sønderskov Andersen er medlem af ledelsen.