26. marsAdresseendringB.O.J. ApSB.O.J. ApS flytter fra Gadstrup til Holbæk. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. marsThomas Bo Jensen slutter som adm. direktørB.O.J. ApSThomas Bo Jensen slutter som adm. direktør i B.O.J. ApS. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. marsNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONB.O.J. ApSTidligere status: Normal. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 531.201 B.O.J. ApSB.O.J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. februar 2023AdresseendringB.O.J. ApSB.O.J. ApS flytter fra Haslev til Gadstrup. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. februar 2023Otto Herbert Jensen forlater styretB.O.J. ApSOtto Herbert Jensen forlater styret for B.O.J. ApS etter en periode på 45 år.Se mere
9. februar 2023Thomas Bo Jensen blir adm. direktørB.O.J. ApSThomas Bo Jensen erstatter Otto Herbert Jensen som adm. direktør i B.O.J. ApS.Se mere
9. februar 2023Ny selskapsform AnpartsselskabB.O.J. ApSB.O.J. A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til B.O.J. ApS. Otto Herbert Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. februar 2023Inge Lis Rubæk Stockmal forlater styretB.O.J. A/SInge Lis Rubæk Stockmal forlater styret for B.O.J. A/S etter en periode på 9 år. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 507.542 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 984.725 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 273.072 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. november 2019Underskudd på DKK 183.384 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2018Overskudd på DKK 17.991 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2018AdresseendringB.O.J. A/SB.O.J. A/S flytter fra Hvidovre til Haslev. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. november 2017Overskudd på DKK 833.508 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2016Underskudd på DKK 167.978 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. november 2015Overskudd på DKK 1,8 mio.B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2014Overskudd på DKK 1,1 mio.B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. oktober 2013Overskudd på DKK 310.768 B.O.J. A/SB.O.J. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Otto Herbert Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere