O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Otto Kampmann Olsen er medlem af ledelsen.