26. mars 2001Otto Lassen forlater styretHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/SOtto Lassen forlater styret for HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
18. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/SHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Otto Lassen er medlem av styret.Se mere
1. september 1999Otto Lassen forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABOtto Lassen forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 31 år.Se mere
17. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/SHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Otto Lassen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1998Otto Lassen blir med i styretHJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/SOtto Lassen blir med i styret for HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S.Se mere
18. juni 1998Nytt navn: HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/SSIAB ENTREPRENØRFORRETNING A/SSIAB ENTREPRENØRFORRETNING A/S skifter navn til HJ BYG ENTREPRENØRFORRETNING A/S. Otto Lassen er medlem av styret.Se mere
20. oktober 1997Kaj Kristensen blir ny styrelederNPL BYG AKTIESELSKABKaj Kristensen erstatter Jan Svensson som styreleder hos NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 29 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1996Bengt Hylen forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABBengt Hylen forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 28 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 1993Preben Flemming Munch Petersen forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABPreben Flemming Munch Petersen forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 25 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 1992Kjell Falkenstrom forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABKjell Falkenstrom forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 24 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 1991Sven Peter Wittsten forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABSven Peter Wittsten forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 23 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juli 1988Rolf Jinglov forlater styretNPL BYG AKTIESELSKABRolf Jinglov forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 20 år. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 1987Flere forlater styretNPL BYG AKTIESELSKAB2 medlemmer forlater styret for NPL BYG AKTIESELSKAB. Otto Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 1987Niels Kristian Thinggaard forlater ledelsenNPL BYG AKTIESELSKABNiels Kristian Thinggaard forlater ledelsen for NPL BYG AKTIESELSKAB etter en periode på 19 år. Otto Lassen er medlem av styret.Se mere
14. juni 1968StiftelseNPL BYG AKTIESELSKABNPL BYG AKTIESELSKAB stiftes i 1968. Otto Lassen er medlem av styret.Se mere