17. oktober 2014Ove Birger Larsen forlater ledelsenTHUREVO ApSOve Birger Larsen forlater ledelsen for THUREVO ApS etter en periode på 30 år.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 156.791 THUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2013Ove Birger Larsen forlater styretKD-KIRSTEN DYRUM ApSOve Birger Larsen forlater styret for KD-KIRSTEN DYRUM ApS etter en periode på 4 år.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 29.835 THUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTHUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2012AdresseendringKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS flytter fra Hørsholm til Helsingør. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTHUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
31. mars 2011Erstatning i styretKD-KIRSTEN DYRUM ApS3 endringer i styret for KD-KIRSTEN DYRUM ApS. Ove Birger Larsen er fortsatt styreleder.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTHUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2010Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseTHUREVO ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
12. januar 2010AdresseendringKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS flytter fra Rungsted Kyst til Hørsholm. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
27. november 2009Ove Birger Larsen forlater styretBRUNATA HG A/SOve Birger Larsen forlater styret for BRUNATA HG A/S etter en periode på 15 år.Se mere
27. november 2009Ove Birger Larsen forlater ledelsenBRUNATA HG A/SOve Birger Larsen forlater ledelsen for BRUNATA HG A/S etter en periode på 15 år.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortBRUNATA HG A/SBRUNATA HG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTHUREVO ApSTHUREVO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ove Birger Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2009Ulla Dyrum blir med i ledelsenKD-KIRSTEN DYRUM ApSUlla Dyrum blir med i ledelsen for KD-KIRSTEN DYRUM ApS. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere
11. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortKD-KIRSTEN DYRUM ApSKD-KIRSTEN DYRUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ove Birger Larsen er styreleder.Se mere