1. juliUnderskudd på DKK 1,4 mio.MECURA POLEN 1 A/SMECURA POLEN 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Eriksen er styreleder.Se mere
9. juniOverskudd på DKK 7.521 OVE ERIKSEN HOLDING ApSOVE ERIKSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 25.932 OVE ERIKSEN ApSOVE ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 316.541 SPI - LANGUEDOC III K/SSPI - LANGUEDOC III K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Eriksen er medlem av styret.Se mere
6. aprilAdresseendringSPI - LANGUEDOC III K/SSPI - LANGUEDOC III K/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Ove Eriksen er medlem av styret.Se mere
1. februarTroels Maegaard Krøyer blir med i styretMECURA POLEN 1 A/STroels Maegaard Krøyer blir med i styret for MECURA POLEN 1 A/S. Ove Eriksen er fortsatt styreleder.Se mere
14. august 2023Kim Jönsson forlater styretMECURA POLEN 1 A/SKim Jönsson forlater styret for MECURA POLEN 1 A/S etter en periode på 2 år. Ove Eriksen er fortsatt styreleder.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 985.940 OVE ERIKSEN HOLDING ApSOVE ERIKSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 985.757 OVE ERIKSEN ApSOVE ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 922.392 MECURA POLEN 1 A/SMECURA POLEN 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ove Eriksen er styreleder.Se mere
24. april 2023Overskudd på DKK 397.812 SPI - LANGUEDOC III K/SSPI - LANGUEDOC III K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ove Eriksen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2022Ove Eriksen blir med i styretMECURA POLEN 1 A/SOve Eriksen blir med i styret for MECURA POLEN 1 A/S.Se mere
26. oktober 2022Henrik Iwersen blir med i ledelsenMECURA POLEN 1 A/SHenrik Iwersen erstatter Kim Jönsson i ledelsen for MECURA POLEN 1 A/S etter en periode på 1 år. Ove Eriksen er styreleder.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.OVE ERIKSEN HOLDING ApSOVE ERIKSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.OVE ERIKSEN ApSOVE ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 331.131 SPI - LANGUEDOC III K/SSPI - LANGUEDOC III K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ove Eriksen er medlem av styret.Se mere
15. april 2021Ove Eriksen forlater ledelsenOve Eriksen Askebyvej ApSOve Eriksen forlater ledelsen for Ove Eriksen Askebyvej ApS etter en periode på 2 dager.Se mere
15. april 2021Endring i eierkretsenOve Eriksen Askebyvej ApSOve Eriksen er ikke lenger registrert som reell eier av Ove Eriksen Askebyvej ApS.Se mere
13. april 2021StiftelseOve Eriksen Askebyvej ApSOve Eriksen Askebyvej ApS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Ove Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2021Overskudd på DKK 219.007 SPI - LANGUEDOC III K/SSPI - LANGUEDOC III K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ove Eriksen er medlem av styret.Se mere