7. juliEndring i eierkretsenOFHK ApSOve Frank Hauge Knudsen registrert som reell eier av OFHK ApS.Se mere
13. juni · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 23Ove Frank Hauge Knudsen er udtrådt som administrerende direktør hos Søren Lund Møbler A/S. Les artikkel
1. juniPia Hovmand blir med i ledelsenSØREN LUND MØBLER A/SPia Hovmand blir med i ledelsen for SØREN LUND MØBLER A/S. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. maiOve Frank Hauge Knudsen slutter som adm. direktørSØREN LUND MØBLER A/SOve Frank Hauge Knudsen slutter som adm. direktør i SØREN LUND MØBLER A/S.Se mere
6. mai · erhvervslivranders.dkOverskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Randers SV fik milliongevinstVirksomheden ledes af en direktion, der består af Tonny Kent Pedersen, Erik Astrup og Ove Frank Hauge Knudsen. Les artikkel
6. mai · erhvervslivranders.dkTallene er vendt: Underskud i virksomhed i Randers SV er forvandlet til plusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Christian Klestrup Sørensen og Ove Frank Hauge Knudsen. Les artikkel
6. mai · erhvervslivranders.dkTallene går op: Virksomhed i Randers SV fik større overskud end året førFirmaet ledes af direktør Ove Frank Hauge Knudsen. Les artikkel
6. maiOverskudd på DKK 262 NOCKS ApSNOCKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 439.431 OFHK ApSOFHK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 52.692 B. F. RUSTFRI A/SB. F. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Frank Hauge Knudsen er styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 858.380 EJENDOMSSELSKABET BF ApSEJENDOMSSELSKABET BF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 815.523 B. F. INVESTERING ApSB. F. INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarEndring i eierkretsenSØREN LUND MØBLER HOLDING A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.SØREN LUND MØBLER A/SSØREN LUND MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ove Frank Hauge Knudsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. desember 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.SØREN LUND MØBLER HOLDING A/SSØREN LUND MØBLER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Lise-Lotte Brath forlater styretSØREN LUND MØBLER A/SLise-Lotte Brath forlater styret for SØREN LUND MØBLER A/S etter en periode på 11 år. Ove Frank Hauge Knudsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. desember 2023Lise-Lotte Brath forlater styretSØREN LUND MØBLER HOLDING A/SLise-Lotte Brath forlater styret for SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S etter en periode på 11 år. Ove Frank Hauge Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 2023 · ErhvervplusRegnskab offentliggjort: Minus i virksomhed i Randers SVVirksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Christian Klestrup Sørensen og Ove Frank Hauge Knudsen. Les artikkel
27. april 2023Underskudd på DKK 3.239 NOCKS ApSNOCKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2022 til 31. desember 2022. Ove Frank Hauge Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Randers SVSelskabet ledes af en direktion, der består af Tonny Kent Pedersen, Erik Astrup Sørensen og Ove Frank Hauge Knudsen. Les artikkel