25. januarOverskudd på DKK 605.753 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
25. januarOverskudd på DKK 592.149 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023 · EuromanDu har måske ikke gået og spekuleret over fremtiden for plæneklippere – men vi har spurgt ind til denOve Riisberg, indehaver af Bjerringbro Plæneklipperservice, fortæller om fremtiden for plæneklippere. Les artikkel
30. januar 2023 · Viborg FolkebladIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BjerringbroVirksomheden ledes af direktør Ove Riisberg. Les artikkel
30. januar 2023Overskudd på DKK 539.125 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 528.923 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 764.031 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 784.039 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2021Overskudd på DKK 709.230 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2021Overskudd på DKK 713.294 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Overskudd på DKK 435.978 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Overskudd på DKK 439.176 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2018Overskudd på DKK 26.144 ToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar til 30. september. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2018Overskudd på DKK 34.362 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2018Underskudd på DKK 411.694 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2018Keld Vigert Nielsen forlater ledelsenBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSKeld Vigert Nielsen forlater ledelsen for BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS etter en periode på 31 år. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2018Endring i eierkretsenBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSOve Riisberg øker sitt reelle eierskap av BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS.Se mere
4. januar 2018StiftelseToRiis Holding ApSToRiis Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2018Endring i eierkretsenBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSKeld Vigert Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 428.531 BJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApSBJERRINGBRO PLÆNEKLIPPERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Ove Riisberg er medlem af ledelsen.Se mere