9. oktober 2018Ingeborg Rahbek Pedersen blir med i ledelsenKIRK & MALLING ApSIngeborg Rahbek Pedersen erstatter Ove Sand Kirk i ledelsen for KIRK & MALLING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
11. september 2018Endring i eierkretsenKIRK & MALLING ApSOve Sand Kirk er ikke lenger registrert som reell eier av KIRK & MALLING ApS.Se mere
22. desember 2017Underskudd på DKK 40.115 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2016Underskudd på DKK 9.478 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2015Underskudd på DKK 34.614 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2015Underskudd på DKK 41.050 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2014Underskudd på DKK 41.050 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2013Underskudd på DKK 51.041 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Ove Sand Kirk forlater ledelsenOVE KIRK DESIGN ApSOve Sand Kirk forlater ledelsen for OVE KIRK DESIGN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
4. desember 2012Underskudd på DKK 74.254 KIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortOVE KIRK DESIGN ApSOVE KIRK DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortKIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortOVE KIRK DESIGN ApSOVE KIRK DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortKIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. januar 2009 til 30. juni. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortOVE KIRK DESIGN ApSOVE KIRK DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortOVE KIRK DESIGN ApSOVE KIRK DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2009StiftelseKIRK & MALLING ApSKIRK & MALLING ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOVE KIRK DESIGN ApSOVE KIRK DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Industriel design og produktdesignOVE KIRK DESIGN ApSTidligere bransje: Formgivning og industrielt design. Ove Sand Kirk er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2007Pia Regina Præstkjær Jensen blir med i styretKIRK ELECTRONIC A/SPia Regina Præstkjær Jensen erstatter Ove Sand Kirk i styret for KIRK ELECTRONIC A/S etter en periode på 27 år.Se mere