19. aprilOverskudd på DKK 108.515 FONDEN SKDFONDEN SKD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 187.451 SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A.SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 30.128 SKD INVEST F.M.B.A.SKD INVEST F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 103.768 PSG A/SPSG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 235.128 SAMSØ GRØNT A/SSAMSØ GRØNT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
18. marsErstatning i styretFONDEN SKD5 endringer i styret for FONDEN SKD. Palle Bang Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. september 2023Morten Holm blir med i styretFONDEN SKDMorten Holm blir med i styret for FONDEN SKD. Palle Bang Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. august 2023Hans-Jørgen Buur Sørensen forlater styretFONDEN SKDHans-Jørgen Buur Sørensen forlater styret for FONDEN SKD etter en periode på 11 måneder. Palle Bang Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. august 2023Morten Holm blir med i ledelsenPSG A/SMorten Holm erstatter Hans-Jørgen Buur Sørensen i ledelsen for PSG A/S etter en periode på 35 år. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. august 2023Morten Holm blir med i ledelsenSAMSØ GRØNT A/SMorten Holm erstatter Hans-Jørgen Buur Sørensen i ledelsen for SAMSØ GRØNT A/S etter en periode på 23 år. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 391.784 SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A.SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 3.190 SKD INVEST F.M.B.A.SKD INVEST F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 674.795 SAMSØ GRØNT A/SSAMSØ GRØNT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 339.020 FONDEN SKDFONDEN SKD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 137.176 PSG A/SPSG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2022Erstatning i styretFONDEN SKD3 endringer i styret for FONDEN SKD. Palle Bang Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. oktober 2022Rasmus Ejnar Bager blir med i styretSAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A.Rasmus Ejnar Bager erstatter Øjvind Vagner Rasmussen i styret for SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A. etter en periode på 4 år. Palle Bang Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mars 2022Overskudd på DKK 240.267 SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A.SAMSØ PRODUCENTFORENING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2022Overskudd på DKK 358.215 SAMSØ GRØNT A/SSAMSØ GRØNT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2022Overskudd på DKK 185.307 FONDEN SKDFONDEN SKD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Bang Sørensen er medlem av styret.Se mere