1. septemberLars Ravn Bering blir ny styrelederULSTRUP PLAST A/SLars Ravn Bering erstatter Frank Marius Gad som styreleder hos ULSTRUP PLAST A/S etter en periode på 9 år. Palle Johannes Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 13 mio.ULSTRUP PLAST A/SULSTRUP PLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Johannes Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.FABRICAIR A/SFABRICAIR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
1. marsOverskudd på DKK 486.028 MCPK INVEST ApSMCPK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Johannes Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 1,0 mio.P. OTTERSTRØM A/SP. OTTERSTRØM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
22. desember 2023Gitte Haar blir med i styretFABRICAIR A/SGitte Haar blir med i styret for FABRICAIR A/S. Palle Johannes Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.INTERVENT A/SINTERVENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
3. november 2023Kim Worm Hansen forlater styretFABRICAIR A/SKim Worm Hansen forlater styret for FABRICAIR A/S etter en periode på 17 år. Palle Johannes Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
27. oktober 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.ØSTERGAARDS A/SØSTERGAARDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 15 mio.ULSTRUP PLAST A/SULSTRUP PLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Johannes Jørgensen er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 6,8 mio.FABRICAIR A/SFABRICAIR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
2. mars 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.MCPK INVEST ApSMCPK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Johannes Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.P. OTTERSTRØM A/SP. OTTERSTRØM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.INTERVENT A/SINTERVENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
2. november 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.ØSTERGAARDS A/SØSTERGAARDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
2. november 2022Steffen Bai Farvin Henriksen blir med i styretINTERVENT A/SSteffen Bai Farvin Henriksen erstatter Michael Håber Borchers i styret for INTERVENT A/S etter en periode på 15 år. Palle Johannes Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
2. juli 2022AdresseendringMCPK INVEST ApSMCPK INVEST ApS flytter fra Rungsted Kyst til Vedbæk. Palle Johannes Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 14 mio.ULSTRUP PLAST A/SULSTRUP PLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Johannes Jørgensen er medlem av styret.Se mere
8. april 2022Overskudd på DKK 8,5 mio.FABRICAIR A/SFABRICAIR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Johannes Jørgensen er styreleder.Se mere
1. mars 2022Overskudd på DKK 692.230 MCPK INVEST ApSMCPK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Johannes Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere