31. oktober 2018Endring i eierkretsenANS SOLVARME ApSPalle Kerdil er ikke lenger registrert som reell eier av ANS SOLVARME ApS.Se mere
24. april 2018Aase Conny Kerdil forlater ledelsenANS SOLVARME ApSAase Conny Kerdil forlater ledelsen for ANS SOLVARME ApS etter en periode på 5 måneder. Palle Kerdil eier 100% av virksomheten.Se mere
24. april 2018Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONANS SOLVARME ApSTidligere status: Normal. Palle Kerdil eier 100% av virksomheten.Se mere
24. november 2017 · Energy Supply DKUgens rokader i direktioner og bestyrelserAns Solvarme ApS Aase Conny Kerdil er trådt ind i direktionen hos Ans Solvarme ApS, mens Palle Kerdil er trådt ud (kilde: Les artikkel
22. november 2017Underskudd på DKK 864.708 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Palle Kerdil eier 100% av virksomheten.Se mere
21. november 2017Aase Conny Kerdil blir med i ledelsenANS SOLVARME ApSAase Conny Kerdil erstatter Palle Kerdil i ledelsen for ANS SOLVARME ApS etter en periode på 7 år.Se mere
7. desember 2016Underskudd på DKK 515.138 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2015Underskudd på DKK 2.289 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2015 · FritidsmarkedetLuftsolfanger giver både varme og kølingLuftsolfangerne fra Ans Solenergi har været på markedet i flere år, og ifølge indehaver Palle Kerdil er Wacpipe blevet testet af Teknologisk Institut som den højst ydende luftsolfanger på markedet.Les artikkel
5. desember 2014Underskudd på DKK 21.787 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2013Underskudd på DKK 185.819 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2013Underskudd på DKK 436.992 ANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 30. juni. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2010Ny bransje: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregaterANS SOLVARME ApSTidligere bransje: Uoplyst. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2010StiftelseANS SOLVARME ApSANS SOLVARME ApS stiftes i bransjen uoplyst. Palle Kerdil er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2001Ole Bent Rasmussen blir med i styretBØG MADSEN A/SOle Bent Rasmussen erstatter Palle Kerdil i styret for BØG MADSEN A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. september 2000Knud Festersen Jepsen forlater styretBØG MADSEN A/SKnud Festersen Jepsen forlater styret for BØG MADSEN A/S etter en periode på 12 måneder. Palle Kerdil er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2000Asger Oluf Nielsen forlater styretBØG MADSEN A/SAsger Oluf Nielsen forlater styret for BØG MADSEN A/S etter en periode på 38 år. Palle Kerdil er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBØG MADSEN A/SBØG MADSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Palle Kerdil er medlem av styret.Se mere
31. desember 1999John Bech Hansen forlater ledelsenBØG MADSEN A/SJohn Bech Hansen forlater ledelsen for BØG MADSEN A/S etter en periode på 37 år. Palle Kerdil er medlem av styret.Se mere