26. augustOverskudd på DKK 60.596 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2023Overskudd på DKK 645.373 P. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISORP. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Palle Søby er styreleder.Se mere
30. august 2023Overskudd på DKK 106.402 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Overskudd på DKK 193.905 P. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISORP. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Palle Søby er styreleder.Se mere
11. august 2022Overskudd på DKK 149.820 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Overskudd på DKK 737.398 P. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISORP. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Palle Søby er styreleder.Se mere
19. oktober 2021Endring i eierkretsenSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERAndré Aalykke Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER. Palle Søby er styreleder.Se mere
5. oktober 2021Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSSteen Aagaard er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021André Aalykke Jørgensen forlater styretSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERAndré Aalykke Jørgensen forlater styret for SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER etter en periode på 5 år. Palle Søby er fortsatt styreleder.Se mere
4. august 2021Overskudd på DKK 101.704 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2020Overskudd på DKK 245.471 P. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISORP. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Palle Søby er styreleder.Se mere
21. september 2020Overskudd på DKK 38.508 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Palle Søby er styreleder.Se mere
17. september 2019Overskudd på DKK 787.315 P. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISORP. SØBY HOLDING ApS, STATSAUTORISERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Overskudd på DKK 71.894 EJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApSEJENDOMSSELSKABET LANDBRUGSVEJ 4, ODENSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Palle Søby er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2019Palle Søby blir med i styretSØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORERPalle Søby blir med i styret for SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER.Se mere