10. mars 1999Lars Georg Mygind forlater ledelsenPARTNER CONSULTING GROUP ApSLars Georg Mygind forlater ledelsen for PARTNER CONSULTING GROUP ApS etter en periode på 10 år.
10. mars 1999Ny status OPLØST EFTER KONKURSPARTNER CONSULTING GROUP ApSTidligere status: Under konkurs.
3. mai 1994Ny status UNDER KONKURSPARTNER CONSULTING GROUP ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
25. februar 1993Benny Skjødt Nørgaard forlater ledelsenPARTNER CONSULTING GROUP ApSBenny Skjødt Nørgaard forlater ledelsen for PARTNER CONSULTING GROUP ApS etter en periode på 4 år.
22. juni 1989Nytt navn: PARTNER CONSULTING GROUP ApSApS SPKR 4 NR. 2091ApS SPKR 4 NR. 2091 skifter navn til PARTNER CONSULTING GROUP ApS.
21. juni 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2091Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2091 etter en periode på 7 måneder.
1. desember 1988StiftelseApS SPKR 4 NR. 2091ApS SPKR 4 NR. 2091 stiftes i 1988.Adressec/o HafniahusHovedgaden 55 C, 1.2970 HørsholmPersonerBenny Skjødt NørgaardDirektørLars Georg MygindDirektørPer Emil Hasselbalch StakemannDirektør