28. juniUnderskudd på DKK 4,3 mio.valantic DK ApSvalantic DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juli 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er nestleder i styret.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 4,1 mio.Inspari HoldCo ApSInspari HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juli 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er nestleder i styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,3 mio.INSPARI FINANS APSINSPARI FINANS APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
26. juniPatrick Kuske forlater styretAmbiant Group ApSPatrick Kuske forlater styret for Ambiant Group ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 7,2 mio.INSPARI A/SINSPARI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 1,5 mio.Ambiant Group ApSAmbiant Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 6,9 mio.INSPARI BE HOLDING APSINSPARI BE HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
30. september 2023John Wainer forlater ledelsenAmbiant Group ApSJohn Wainer forlater ledelsen for Ambiant Group ApS etter en periode på 3 år. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
30. september 2023Jens-Jacob Thuun Aarup blir adm. direktørAmbiant Group ApSJens-Jacob Thuun Aarup blir adm. direktør i Ambiant Group ApS. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
18. september 2023AdresseendringINSPARI FINANS APSINSPARI FINANS APS flytter fra Vejle til Lystrup. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
18. september 2023Adresseendringvalantic DK ApSvalantic DK ApS flytter fra København Ø til Lystrup. Patrick Kuske er nestleder i styret.Se mere
18. september 2023AdresseendringInspari HoldCo ApSInspari HoldCo ApS flytter fra København Ø til Lystrup. Patrick Kuske er nestleder i styret.Se mere
29. august 2023Patrick Kuske blir med i styretAmbiant Group ApSPatrick Kuske blir med i styret for Ambiant Group ApS.Se mere
29. august 2023Jens-Jacob Thuun Aarup blir med i styretInspari HoldCo ApSJens-Jacob Thuun Aarup erstatter Morten Rosenmejer i styret for Inspari HoldCo ApS etter en periode på 1 måned. Patrick Kuske er fortsatt nestleder i styret.Se mere
29. august 2023Patrick Kuske blir med i styretINSPARI A/SPatrick Kuske blir med i styret for INSPARI A/S.Se mere
29. august 2023Patrick Kuske blir med i styretINSPARI FINANS APSPatrick Kuske blir med i styret for INSPARI FINANS APS.Se mere
29. august 2023Patrick Kuske blir med i styretINSPARI BE HOLDING APSPatrick Kuske blir med i styret for INSPARI BE HOLDING APS.Se mere
29. august 2023Jens-Jacob Thuun Aarup blir med i ledelsenINSPARI FINANS APSJens-Jacob Thuun Aarup erstatter Christian Møller Christensen i ledelsen for INSPARI FINANS APS etter en periode på 4 år. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
29. august 2023Endring i eierkretsenINSPARI A/SJens-Jacob Thuun Aarup er ikke lenger registrert som reell eier av INSPARI A/S. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere
29. august 2023Endring i eierkretsenINSPARI BE HOLDING APSJens-Jacob Thuun Aarup er ikke lenger registrert som reell eier av INSPARI BE HOLDING APS. Patrick Kuske er medlem av styret.Se mere