14. augustAdresseendringMOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN flytter fra Herlev til Albertslund. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 111.227 MOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 89.515 SIGNIFLY A/SSIGNIFLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Lundstrøm Rønning eier 30% av virksomheten.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 592.979 Enjoy Life Holding ApSEnjoy Life Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniPatrick Lundstrøm Rønning blir med i styretSIGNIFLY A/SPatrick Lundstrøm Rønning blir med i styret for SIGNIFLY A/S.Se mere
28. juniPatrick Lundstrøm Rønning forlater ledelsenSIGNIFLY A/SPatrick Lundstrøm Rønning forlater ledelsen for SIGNIFLY A/S etter en periode på 14 år.Se mere
28. juniNy selskapsform AktieselskabSIGNIFLY A/SSIGNIFLY ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SIGNIFLY A/S. Patrick Lundstrøm Rønning eier 30% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 22.412 Enjoy Life Holding ApSEnjoy Life Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 12.558 MOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.SIGNIFLY ApSSIGNIFLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023AdresseendringMOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN flytter fra Søborg til Herlev. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
3. oktober 2022Elo Andersen forlater styretMOT DANMARK FONDENElo Andersen forlater styret for MOT DANMARK FONDEN etter en periode på 1 år. Patrick Lundstrøm Rønning er fortsatt styreleder.Se mere
7. juni 2022Dorthe Ørngreen Lundqvist blir med i styretMOT DANMARK FONDENDorthe Ørngreen Lundqvist blir med i styret for MOT DANMARK FONDEN. Patrick Lundstrøm Rønning er fortsatt styreleder.Se mere
1. juni 2022Jesper Kousholt forlater styretMOT DANMARK FONDENJesper Kousholt forlater styret for MOT DANMARK FONDEN etter en periode på 12 måneder. Patrick Lundstrøm Rønning er fortsatt styreleder.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 91.961 MOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.SIGNIFLY ApSSIGNIFLY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.Enjoy Life Holding ApSEnjoy Life Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 339.213 Enjoy Life Holding ApSEnjoy Life Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Patrick Lundstrøm Rønning er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 23.355 MOT DANMARK FONDENMOT DANMARK FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Patrick Lundstrøm Rønning er styreleder.Se mere
21. juni 2021Nye navn i styretMOT DANMARK FONDEN2 nye medlemmer blir med i styret for MOT DANMARK FONDEN. Patrick Lundstrøm Rønning er fortsatt styreleder.Se mere