Patrik Vilhelm Winther Setterberg har været i direktionen for Vestas Development A/S siden 2021 og er desuden direktør i Wind Power Development India A/S.
Vestas Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Wind Power Development India A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Vestas Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Wind Power Development India A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Construction Improvement Technical Project Manager
Vestas Development A/S · Aarhus
Vestas Development A/S søger ny medarbejder i Aarhus på fuld tid. Kontaktperson: Personaleansvarlig Personaleansvarlig. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Vestas Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Wind Power Development India A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Wind Power Development India A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mars 2020 til 31. desember 2020. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Wind Power Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2019 til 31. desember 2020. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.
Juan Araluce Martinez de Azagra slutter som adm. direktør
Wind Power Development A/S
Juan Araluce Martinez de Azagra slutter som adm. direktør i Wind Power Development A/S. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er forsatt medlem av ledelsen.
Juan Araluce Martinez de Azagra erstatter Thomas Alsbjerg i styret for Wind Power Development India A/S etter en periode på 11 måneder. Patrik Vilhelm Winther Setterberg er medlem af ledelsen.