20. juni 2014Andrew Dominic Scipio del Campo blir med i styretROYAL CANIN DANMARK A/SAndrew Dominic Scipio del Campo erstatter Paul Olivier Maizou i styret for ROYAL CANIN DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. mai 2014Overskudd på DKK 19 mio.ROYAL CANIN DANMARK A/SROYAL CANIN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Paul Olivier Maizou er medlem av styret.Se mere
25. september 2013Jørgen Skov blir med i styretROYAL CANIN DANMARK A/SJørgen Skov erstatter Peter Erhart Jensen i styret for ROYAL CANIN DANMARK A/S etter en periode på 24 år. Paul Olivier Maizou er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2013Peter Erhart Jensen forlater ledelsenROYAL CANIN DANMARK A/SPeter Erhart Jensen forlater ledelsen for ROYAL CANIN DANMARK A/S etter en periode på 17 år. Paul Olivier Maizou er medlem av styret.Se mere
25. september 2013Jørgen Skov blir adm. direktørROYAL CANIN DANMARK A/SJørgen Skov blir adm. direktør i ROYAL CANIN DANMARK A/S. Paul Olivier Maizou er medlem av styret.Se mere
6. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortROYAL CANIN DANMARK A/SROYAL CANIN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Paul Olivier Maizou er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortROYAL CANIN DANMARK A/SROYAL CANIN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Paul Olivier Maizou er medlem av styret.Se mere
27. februar 2012Paul Olivier Maizou blir med i styretROYAL CANIN DANMARK A/SPaul Olivier Maizou erstatter Bernd Rainer Schaumann i styret for ROYAL CANIN DANMARK A/S etter en periode på 15 år.Se mere